Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgekildevej 30, 8361 Hasselager (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsgade 7, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2021-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Green Goddess ApS. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Green Goddess ApS. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-09 tilføjes Legale ejere: Sigrdrifa Hviide Group ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Legale ejere: Green Goddess ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-07 tilføjes Legale ejere: BLAZAR ApS (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-02-07 fjernes Legale ejere: CoolGroup A/S (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-02-06 fjernes Legale ejere: BLAZAR ApS (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsgade 7, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2022-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Emborgvej 61, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 67.752,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-08 tilføjes Legale ejere: BLAZAR ApS, CoolGroup A/S, Green Goddess ApS, Carolina Cia Holding ApS (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2021-12-07 fjernes Legale ejere: Carolina Cia Holding ApS, Green Goddess ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-08 tilføjes Vedtægter: 2021-12-08 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-04-23 tilføjes Legale ejere: Green Goddess ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-04-23 fjernes Legale ejere: Fibæk Holding ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 fjernes Direktion: Caroline Fibæk (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-27 tilføjes Vedtægter: 2020-10-27 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-10-02 fjernes Reelle ejere: Caroline Fibæk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet kan tegnes af Carolinamariah Cia Bruun (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-03 tilføjes Vedtægter: 2020-06-03 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emborgvej 61, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 5, 4600 Køge (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-18 tilføjes Hjemmeside: www.greengoddess.dk (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@greengoddess.dk (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-12 tilføjes Legale ejere: Carolina Cia Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2017-09-12 fjernes Legale ejere: Carolinamariah Cia Bruun (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Reelle ejere: Carolinamariah Cia Bruun (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2017-09-11 fjernes Reelle ejere: Carolinamariah Cia Bruun (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-02 tilføjes Legale ejere: Fibæk Holding ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2015-11-02 tilføjes Reelle ejere: Caroline Fibæk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2015-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 5, 4600 Køge (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2015-09-09 tilføjes Direktion: Caroline Fibæk (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2015-09-09 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed via salg af sunde nydelsesprodukter via inspirationsuniverset www.GreenGoddess.dk og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-09 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2015-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2015-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Legale ejere: Carolinamariah Cia Bruun (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-09-09 tilføjes Navne: Green Goddess ApS (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-09 tilføjes Reelle ejere: Carolinamariah Cia Bruun (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2015-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Stiftere: Caroline Fibæk, Carolinamariah Cia Bruun (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2015-09-09 tilføjes Vedtægter: 2015-09-09 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2015-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-09)