Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Inpare ApS. (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Inpare ApS. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Soda ApS. (offentliggjort 2017-07-08)
Den 2017-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Soda ApS. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Soda ApS. (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Soda ApS. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Soda ApS. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Soda ApS. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: dg@flovio-labs.com (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: david@gruhn.dk (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-08-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-31 tilføjes Bestyrelse: Peter David Gruhn (formand) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-20 fjernes Bestyrelse: Peter David Gruhn (formand) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-31 tilføjes Direktion: Peter David Gruhn (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Peter David Gruhn (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongsdalvej 25, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Bestyrelse: Peter David Gruhn (formand) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2015-09-04 tilføjes Direktion: Peter David Gruhn (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2015-09-04 tilføjes Formål: Virksomhedensformål er at innovere og skabe nye virksomheder (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-04 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Hjemmeside: www.flovio-labs.com (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: david@gruhn.dk (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2015-09-04 tilføjes Legale ejere: Peter David Gruhn (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Navne: Flovio Labs ApS (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Reelle ejere: Peter David Gruhn (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Stiftere: Peter David Gruhn (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)