Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 147, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-08 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: kw@ubro-systempac.dk (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Legale ejere: WÜST HOLDING ApS, JOHN JANSEN A/S (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Navne: Vorward Invest ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Reelle ejere: Karsten Pagh Wüst, John Jansen (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Revisor: JBC Revision (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Stiftere: Karsten Pagh Wüst, John Jansen (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2016-05-20 sletter virksomheden Ejerskaber: SAFESONE HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2020-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-15 fjernes Direktion: Karsten Pagh Wüst (direktør) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 147, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 147, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-08-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2016-08-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-29 tilføjes Revisor: JBC Revision (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 147, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2015-09-08 tilføjes Direktion: Karsten Pagh Wüst (direktør) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2015-09-08 tilføjes Formål: Selskabets idégrundlag og målsætninger er hovedsagelig investering i noterede og unoterede aktier samt ejendomme. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-08 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kw@ubro-systempac.dk (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Legale ejere: WÜST HOLDING ApS, JOHN JANSEN A/S (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Navne: Vorward Invest ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Reelle ejere: Karsten Pagh Wüst, John Jansen (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2015-09-08 tilføjes Stiftere: Karsten Pagh Wüst, John Jansen (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2015-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2015-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-17)