Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Kapital | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 376, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Binavne: IoT Solution Denmark A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-04 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Hovedbranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Legale ejere: IOT DENMARK A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Navne: IoT Solution A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Stiftere: IOT DENMARK A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-09-01 Statstidende Dekret
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-28 fjernes Bestyrelse: Jan Damsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-28 fjernes Direktion: Lars Funding (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Lars Funding (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-03-01 fjernes Direktion: Kenneth Oluf Jahn Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2022-03-01 fjernes Bestyrelse: Lars Funding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2021-06-24 fjernes Bestyrelse: Niels-Erik Thamdrup Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-05-21 tilføjes Bestyrelse: Lars Funding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 tilføjes Bestyrelse: Martin Bøge Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Jukka Pekka Pertola (formand) (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-27 fjernes Bestyrelse: Thomas Henrik Gjørup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 fjernes Bestyrelse: Daniel Bachmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 376, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2018-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Kenneth Oluf Jahn Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Daniel Bachmann (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 tilføjes Bestyrelse: Michael Ziegler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-03-13 fjernes Bestyrelse: Michael Ziegler (formand) (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-14 tilføjes Vedtægter: 2018-03-14 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Binavne: IoT Solution Denmark A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2017-06-29 fjernes Binavne: IoT Solutions Denmark ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Navne: IoT Solution A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2017-06-29 fjernes Navne: IoT Solutions ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2017-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Henrik Gjørup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Dines Juhl Barsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 62, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-22 tilføjes Hovedbranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2017-05-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 62, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2015-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-12-06)
Den 2015-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-12-06)
Den 2015-09-04 tilføjes Bestyrelse: Dines Juhl Barsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-09-04 tilføjes Binavne: IoT Solutions Denmark ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-09-04 tilføjes Direktion: Daniel Bachmann (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2015-09-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at bistå med løsning af opgaver indenfor Internet of Things. (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-04 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Legale ejere: IOT DENMARK A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Navne: IoT Solutions ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-09-04 tilføjes Stiftere: IOT DENMARK A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2015-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-31)