Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 8544 Mørke (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Direktion: Dunja Elline Ring Kirkebæk (direktør) (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-04 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Legale ejere: Boet efter Niels Ring (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Navne: Niels Ring Holding ApS (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Reelle ejere: Niels Ring (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Stiftere: Niels Ring (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Excellent Properties ApS. (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2024-02-07 tilføjes Direktion: Dunja Elline Ring Kirkebæk (direktør) (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-02-07 fjernes Direktion: Niels Ring (direktør) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-07 tilføjes Legale ejere: Boet efter Niels Ring (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-01-06 fjernes Legale ejere: Niels Ring (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 8544 Mørke (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Direktion: Niels Ring (direktør) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Formål: selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-04 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Legale ejere: Niels Ring (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2015-09-04 tilføjes Navne: Niels Ring Holding ApS (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Reelle ejere: Niels Ring (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Stiftere: Niels Ring (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-17)