Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2015-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Byens Bilpleje Randers ApS. (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-07-12 sletter virksomheden Ejerskaber: AutoShoot ApS. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AutoShoot ApS. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2019-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: M.T Invest ApS. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2022-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Takseringshjælp.dk ApS. (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Partsplanner.dk ApS. (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partsplanner.dk ApS. (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Takseringshjælp.dk ApS. (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 68, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 68, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhøjvej 73, 1. tv., 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhøjvej 73, 1. tv., 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 12, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 12, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2019-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 30, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Kontaktoplysninger: nuppnau@hotmail.com (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-28 tilføjes Navne: Nuppnau Holding ApS (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-27 fjernes Navne: Nuppnau Holding IVS (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-28 tilføjes Vedtægter: 2018-05-28 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-07 tilføjes Legale ejere: Thomas Nuppnau (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-09-07 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nuppnau (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 30, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2015-09-04 tilføjes Direktion: Thomas Nuppnau (direktør) (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-04 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Navne: Nuppnau Holding IVS (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Stiftere: Thomas Nuppnau (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-07)