Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-09-08 sletter virksomheden Ejerskaber: 1st Trade ApS. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Direktion: Pernille Bøge Hvidtfeldt (direktør) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-04 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Legale ejere: Pernille Bøge Hvidtfeldt (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Navne: Bøge Trading IVS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Reelle ejere: Henning Bøge Hvidtfeldt, Pernille Bøge Hvidtfeldt (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Stiftere: Pernille Bøge Hvidtfeldt (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-09-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Direktion: Pernille Bøge Hvidtfeldt (direktør) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-04 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Legale ejere: Henning Bøge Hvidtfeldt, Pernille Bøge Hvidtfeldt (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-09-04 fjernes Legale ejere: Henning Bøge Hvidtfeldt (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-09-04 tilføjes Navne: Bøge Trading IVS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Reelle ejere: Henning Bøge Hvidtfeldt, Pernille Bøge Hvidtfeldt (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Stiftere: Pernille Bøge Hvidtfeldt (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-11)