Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Kapital | Vedtægter | Navne | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2023-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-28 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 190.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-27 tilføjes Vedtægter: 2019-12-27 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Navne: Bogholder4You ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-26 fjernes Navne: Bogholder4You IVS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 20, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-04-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Reelle ejere: Hanne Jørgensen (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 20, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2017-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 28, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-07 tilføjes Navne: Bogholder4You IVS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2017-11-06 fjernes Navne: Easysell IVS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-07 tilføjes Vedtægter: 2017-11-07 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 tilføjes Direktion: Hanne Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 fjernes Direktion: Mikkel Robin Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 28, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lahnsgade 35, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lahnsgade 35, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-09-03 tilføjes Direktion: Mikkel Robin Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-09-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge vare og tjenesteydelser samt beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-03 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2015-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50,00 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-09-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Legale ejere: E & G Holding ApS (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-09-03 tilføjes Navne: Easysell IVS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2015-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Stiftere: E & G Holding ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-03)