Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Blin Cheng | 02.02.2024 | 27.05.2024 | direktør |
Milad Kahfizadeh | 02.09.2015 | 01.02.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Carlsen | 22.06.2022 | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Allan Blin Cheng | 22.06.2022 | 27.05.2024 | formand |
Flemming Würtz Andersen | 05.12.2016 | 22.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thomassen | 05.12.2016 | 22.06.2022 | formand |
Henrik Fløe Mikkelsen | 16.10.2015 | 31.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Milad Kahfizadeh | 02.09.2015 | 01.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Würtz Andersen | 02.09.2015 | 04.12.2016 | formand |