Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Emendo Books IVS. (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Eggersvej 13, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-18 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Legale ejere: Charlotte Monberg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Navne: CPM Rådgivning IVS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Reelle ejere: Charlotte Monberg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Stiftere: Charlotte Monberg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 Statstidende Dekret
Den 2020-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Charlotte Monberg (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eggersvej 13, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Direktion: Charlotte Monberg (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning indenfor ansættelsesret, Human ressource og personaleforhold samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-18 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Legale ejere: Charlotte Monberg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Navne: CPM Rådgivning IVS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Monberg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Stiftere: Charlotte Monberg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)