Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Jespersen | 13.09.2023 | adm. dir |
Olof Gunnar Mikael Hedin | 13.09.2023 | direktør |
Stig Ulrik Mattias Ek | 13.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Henrik Garvner | 16.07.2019 | 13.09.2023 | direktør |
Karl Göran Garvner | 16.07.2019 | 13.09.2023 | direktør |
Jacob Grut Dahl | 02.09.2015 | 13.09.2023 | direktør |
Brian Anders Løvenbalk Refshauge | 28.08.2015 | 16.07.2019 | direktør |
Jacob Dall | 28.08.2015 | 16.07.2019 | direktør |
Kjeld Mirian Hansen | 28.08.2015 | 16.07.2019 | direktør |
Henning Prien | 28.08.2015 | 16.07.2019 | direktør |
Johnny Raadshøj | 28.08.2015 | 25.01.2018 | direktør |
Jacob Grut Dahl | 28.08.2015 | 01.09.2015 | direktør |