Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Legale ejere: E. Overlund Holding ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-09-01 fjernes Legale ejere: MARTIN BOLTING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-09-01 tilføjes Reelle ejere: Emil Overlund (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-08-31 fjernes Legale ejere: E. Overlund Holding ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-08-31 fjernes Reelle ejere: Emil Overlund (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Skolevej 22, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Skolevej 22, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-30 tilføjes Legale ejere: E. Overlund Holding ApS, MARTIN BOLTING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2017-04-29 fjernes Legale ejere: E. Overlund Holding ApS, MARTIN BOLTING HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2017-04-30 tilføjes Reelle ejere: Emil Overlund (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2017-04-29 fjernes Reelle ejere: Emil Overlund (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2017-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-03-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-03-15 tilføjes Vedtægter: 2017-03-15 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-03-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-11 tilføjes Legale ejere: E. Overlund Holding ApS, MARTIN BOLTING HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2016-11-10 fjernes Legale ejere: E. Overlund Holding ApS (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-11-11 tilføjes Reelle ejere: Emil Overlund (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: E. Overlund Holding ApS (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-07-01 fjernes Legale ejere: Emil Overlund (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2015-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Skolevej 22, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2015-08-20 tilføjes Direktion: Emil Overlund (direktør) (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning/leasing samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-20 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Legale ejere: Emil Overlund (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2015-08-20 tilføjes Navne: LAIY ApS (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-08-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-08-20 tilføjes Stiftere: Emil Overlund (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-02)