Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemosen 63, 2760 Måløv (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Bestyrelse: Bo Ejstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Magnus Baumgarten (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-07-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-28 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Magnus Baumgarten Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Navne: CoCity ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Magnus Baumgarten (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Stiftere: Magnus Baumgarten Holding ApS, Bo Ejstrup Holding IVS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-02-08 tilføjes Reelle ejere: Magnus Baumgarten (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-02-08 fjernes Reelle ejere: Bo Ejstrup (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-07 fjernes Reelle ejere: Magnus Baumgarten (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-08 fjernes Legale ejere: Ejstrup Holding IVS (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemosen 63, 2760 Måløv (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemosen 63, 2760 Måløv (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemosen 63, 2760 Måløv (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 25, 1. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-01-08 tilføjes Navne: CoCity ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-01-07 fjernes Navne: CoCity IVS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-08 tilføjes Vedtægter: 2018-01-08 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-01-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 tilføjes Legale ejere: Ejstrup Holding IVS (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-10-10 tilføjes Legale ejere: Ejstrup Holding IVS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-10-10 fjernes Legale ejere: Bo Ejstrup Holding IVS, Ejstrup Holding IVS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 25, 1. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2015-08-28 tilføjes Bestyrelse: Bo Ejstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Direktion: Magnus Baumgarten (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som rådgivende virksomhed. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-07-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-28 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Legale ejere: Bo Ejstrup Holding IVS, Magnus Baumgarten Holding ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-08-28 tilføjes Navne: CoCity IVS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2015-08-28 tilføjes Reelle ejere: Magnus Baumgarten, Bo Ejstrup (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2015-08-28 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Stiftere: Magnus Baumgarten Holding ApS, Bo Ejstrup Holding IVS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsen. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2015-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)