Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-08-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2017-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC Poul Erik Bech, Rødekro A/S. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2019-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC Poul Erik Bech, Hvidovre A/S. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC Poul Erik Bech, Vallensbæk A/S. (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC POUL ERIK BECH, Jyllinge A/S. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-23 tilføjes Navne: PEBJB HOLDING A/S (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 fjernes Navne: Holdingselskabet af 1. April 1990 A/S (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Vedtægter: 2016-09-23 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 29, 1069 København K (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Bestyrelse: Jane Bech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Direktion: Poul Erik Bech (direktør) (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem kapitalandele i andre selskaber, at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Legale ejere: Jane Bech, Poul Erik Bech (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-08-06 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 1. April 1990 A/S (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-08-06 tilføjes Reelle ejere: Jane Bech, Poul Erik Bech (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Vedtægter: 2015-08-06 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-02)