Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Bresling | 01.11.2022 | adm. dir |
Erik Bresling | 30.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Helweg-Larsen | 26.01.2017 | 30.01.2022 | direktør |
Jørgen Skov | 01.09.2015 | 26.01.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Bresling | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Ekstrøm Petersen | 14.11.2023 | formand |
Claus Fisker | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Busch Hansen | 26.03.2021 | 14.11.2023 | formand |
Lasse Ekstrøm Petersen | 25.05.2018 | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Leif Busch Hansen | 25.05.2018 | 25.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Helweg-Larsen | 26.01.2017 | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Fisker | 26.01.2017 | 25.03.2021 | formand |
Jørgen Skov | 26.01.2017 | 27.08.2019 | bestyrelsesmedlem |