Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Hjemmeside | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 414, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Binavne: Wok Place ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Direktion: Yuanbo Liu (direktør) (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Kontaktoplysninger: GENTOFTE@sushihuset.dk (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Legale ejere: Ran Liu (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Navne: Foodshop ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Reelle ejere: Ran Liu (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Stiftere: Xiao Ni, Ran Liu (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 414, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 47, st. 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: GENTOFTE@sushihuset.dk (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-03-02 fjernes Kontaktoplysninger: GENTOFTE@sushifactory.dk (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-02 fjernes Hjemmeside: WWW.SUSHIFACTORY.DK (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Legale ejere: Ran Liu (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2022-03-15 fjernes Legale ejere: Xiao Ni (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-03-14 fjernes Legale ejere: Ran Liu (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-03-15 tilføjes Reelle ejere: Ran Liu (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2022-03-15 fjernes Reelle ejere: Xiao Ni (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-03-14 fjernes Reelle ejere: Ran Liu (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 47, st. 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2018-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 414, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 414, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 47, st., 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2018-05-04 tilføjes Hjemmeside: WWW.SUSHIFACTORY.DK (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2018-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: GENTOFTE@sushifactory.dk (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-15 tilføjes Reelle ejere: Ran Liu, Xiao Ni (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2016-06-14 fjernes Reelle ejere: Xiao Ni, Ran Liu (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Xiao Ni, Ran Liu (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2016-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 47, st., 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 98, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2016-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 98, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Binavne: Wok Place ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Yuanbo Liu (direktør) (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som restaurant, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Ran Liu, Xiao Ni (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2015-09-01 tilføjes Navne: Foodshop ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Stiftere: Xiao Ni, Ran Liu (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-09)