Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Schiønning Larsen | 02.01.2024 | formand |
Peter Frost Jepsen | 03.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nicolaj Maagaard | 06.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Uffe Frovst | 03.09.2020 | 20.01.2022 | formand |
Henrik Jessen Gårde Michelsen | 06.01.2017 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Sørensen | 06.01.2017 | 31.12.2018 | formand |