Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Steen Bloch-Heby | 01.09.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Bro Petersen | 22.09.2015 | 31.05.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Steen Hansen | 01.09.2015 | 17.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Holstein Holsteinborg | 01.09.2015 | 17.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jalsøe | 01.09.2015 | 17.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jan Grænge | 01.09.2015 | 17.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tyge Sørensen | 01.09.2015 | 17.01.2017 | formand |