Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: E T Jørgensens Vej 11, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Kontaktoplysninger: b2bprovide@gmail.com (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Legale ejere: Andre-Alexander Mieth-Dybre (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Navne: B2B-provide IvS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes ObligatoriskEmail: b2bprovide@gmail.com (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Stiftere: Andre-Alexander Mieth-Dybre (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 fjernes Bestyrelse: Andre-Alexander Mieth-Dybre (formand) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 fjernes Direktion: Andre-Alexander Mieth-Dybre (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: E T Jørgensens Vej 11, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 15, 7323 Give (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 15, 7323 Give (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Bestyrelse: Andre-Alexander Mieth-Dybre (formand) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Andre-Alexander Mieth-Dybre (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Formål: Virksomheden B2B-provide IvS har til formål at indkøbe for mindre virksomheder som ikke har aftaler med div. leverendøere. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: b2bprovide@gmail.com (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Andre-Alexander Mieth-Dybre (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Navne: B2B-provide IvS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes ObligatoriskEmail: b2bprovide@gmail.com (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Stiftere: Andre-Alexander Mieth-Dybre (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den Adm. Direktør (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)