Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedervej 21, 6430 Nordborg (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Direktion: Jan Detlefsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Legale ejere: Jan Detlefsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Navne: TEKOM ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Reelle ejere: Jan Detlefsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Stiftere: Jan Detlefsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedervej 21, 6430 Nordborg (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Jan Detlefsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med pejse og rengøringsmaskiner og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Jan Detlefsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Navne: TEKOM ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Detlefsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Stiftere: Jan Detlefsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-03)