Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Golman Lunde | 19.09.2018 | 23.08.2024 | adm. dir |
Daniel Duus Lindegaard | 19.09.2018 | 23.08.2024 | direktør |
Daniel Duus Lindegaard | 12.05.2018 | 18.09.2018 | adm. dir |
Tommy Schou Lund Otzen | 26.04.2017 | 12.05.2018 | adm. dir |
Daniel Duus Lindegaard | 31.08.2015 | 11.05.2018 | direktør |
Tommy Schou Lund Otzen | 31.08.2015 | 25.04.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Betina Charlotte Nygaard | 15.06.2023 | 19.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads Lacoppidan | 02.06.2022 | 19.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Emil Holmlund | 26.04.2022 | 09.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Lund Kaack | 11.11.2021 | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Følsgaard | 22.02.2019 | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kathrine Følsgaard | 22.02.2019 | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lund | 10.10.2017 | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Robbert Nickolaj Stecher | 26.04.2017 | 23.08.2024 | formand |
Lars Rønn | 26.04.2017 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niklas Marschall | 26.04.2017 | 29.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niklas Marschall | 07.09.2016 | 25.04.2017 | formand |
Daniel Duus Lindegaard | 24.08.2016 | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Schou Lund Otzen | 24.08.2016 | 12.05.2018 | bestyrelsesmedlem |