Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: HSK Holding nr. 1 ApS. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HSK Holding nr. 1 ApS. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2020-05-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langedamsvej 5, 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-08-27 tilføjes Direktion: Allan Arno Kronborg (direktør) (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-27 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Legale ejere: Allan Arno Kronborg (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2015-08-27 tilføjes Navne: AAK Holding Middelfart ApS (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Reelle ejere: Allan Arno Kronborg (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2015-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Stiftere: Allan Arno Kronborg (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-31)