Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kapital | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 130, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 130, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2015-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Erhvervsejendomme ApS. (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet af 15/9 2015 ApS. (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2016-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Store Nordic Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Store Nordic Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ATHENE BYG ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H&H Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2020-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Atlas Investment ApS. (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2021-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAHA Invest ApS. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet af 15/9 2015 ApS. (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 130, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 13, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-28 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 198.242,00 (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 13, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2015-08-27 tilføjes Direktion: Mikkel de Linde (direktør) (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder, herunder at foretage investering for egne midler, samt anden beslægtet investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-27 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Legale ejere: Mikkel de Linde (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-27 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 27/8 2015 ApS (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Reelle ejere: Mikkel de Linde (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-08-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-08-27 tilføjes Stiftere: Mikkel de Linde (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-31)