Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 tilføjes Legale ejere: HBRasmussen Holding ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 fjernes Legale ejere: Henning Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensborgvej 23, 3080 Tikøb (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensborgvej 23, 3080 Tikøb (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensborgvej 23, 3080 Tikøb (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2015-08-31 tilføjes Direktion: Henning Bjarne Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed som byggerådgiver samt andre tilhørende aktiviteter. (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-31 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: br@brbr.dk (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Legale ejere: Henning Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2015-08-31 tilføjes Navne: BR-Byggerådgivning ApS (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Reelle ejere: Henning Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2015-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Stiftere: Henning Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-31)