Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulipanvej 10, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-19 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Legale ejere: Mikkel Holm Østergaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Navne: Østergaard El-Service ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Reelle ejere: Mikkel Holm Østergaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Stiftere: Mikkel Holm Østergaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-09 fjernes Direktion: Mikkel Holm Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-06-08 tilføjes Navne: Østergaard El-Service ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-06-07 fjernes Navne: Østergaard El-Service IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-08 tilføjes Vedtægter: 2020-06-08 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-06-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulipanvej 10, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Direktion: Mikkel Holm Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve elinstallationsvirksomhed samt handel service og andre aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-19 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Legale ejere: Mikkel Holm Østergaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Navne: Østergaard El-Service IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2015-08-19 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Holm Østergaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Stiftere: Mikkel Holm Østergaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2015-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-10)