Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Kapital | Legale ejere | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Sophies Allé 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-09-01)
Den 2024-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vroldvej 168, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-09-01)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Direktion: Torben Ravn Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-02 fjernes Direktion: Karsten Buchhave (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af biogasanlæg samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 tilføjes Direktion: Karsten Buchhave (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-10-28 fjernes Direktion: Erik Lundsgaard Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 tilføjes Navne: Kalundborg Bioenergi ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-27 fjernes Navne: Kalundborg Bioenergi A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 tilføjes Vedtægter: 2021-10-28 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Vestergaard Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-07-22 tilføjes Reelle ejere: Karsten Buchhave (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-22 fjernes Reelle ejere: Johan Cordsen Buchhave, Emma Cordsen Buchhave (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-21 fjernes Reelle ejere: Karsten Buchhave (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 tilføjes Bestyrelse: Karsten Buchhave (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-06-27 fjernes Bestyrelse: Lars Bruun Sørensen (formand) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 fjernes Bestyrelse: Karsten Buchhave (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 59.230.672,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: BIGADAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Legale ejere: Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 fjernes Legale ejere: BIGADAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Reelle ejere: Karsten Buchhave, Johan Cordsen Buchhave, Emma Cordsen Buchhave (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2019-06-26 fjernes Reelle ejere: Karsten Buchhave (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Kronholm Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-30 fjernes Bestyrelse: Asger Myken (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vroldvej 168, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-09-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vroldvej 168, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-09-05 tilføjes Navne: Kalundborg Bioenergi A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-09-04 fjernes Navne: Kalundborg Bioenergi ApS (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-05 tilføjes Vedtægter: 2017-09-05 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at gennemføre et feasibility studie af muligheden for udnyttelse af restprodukter fra Novo Nordisk A/S/Novozymes A/S produktion af insulin, enzymer mv. til biogasproduktion, samt at etablere og drive et biogasanlæg med dertil hørende biogasopgraderingsanlæg baseret på restprodukter fra Novo Nordisk A/S/Novozymes A/S produktion af insulin, enzymer mv. samt restprodukter fra andre industrier. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-04-26 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-04-26 fjernes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-04-21 tilføjes Vedtægter: 2017-04-21 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-03-16 tilføjes Legale ejere: Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-03-16 fjernes Legale ejere: Ørsted Salg & Service A/S (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-02-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Bruun Sørensen (formand) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-02-03 fjernes Bestyrelse: Lars Sprogøe Bentzen (formand) (offentliggjort 2017-02-05)
Den 2015-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vroldvej 168, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2015-08-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Sprogøe Bentzen (formand) (offentliggjort 2017-02-05)
Den 2015-08-15 tilføjes Direktion: Erik Lundsgaard Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2015-08-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at gennemføre et feasibility studie omfattende bestemmelse af biogaspotentialet i restprodukter fra Novo Nordisk/Novozymes, undersøge muligheden for etablering af et biogasanlæg baseret på restprodukter som råvarer samt undersøge mulighederne for afsættelse af restprodukterne. Selskabets formål er endvidere at ansøge om relevante myndighedstilladelser og lignende forbundet med ovennævnte formål. (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2015-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-15 (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af gas (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-15 tilføjes Legale ejere: Ørsted Salg & Service A/S, BIGADAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2015-08-15 tilføjes Navne: Kalundborg Bioenergi ApS (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-08-15 tilføjes Reelle ejere: Karsten Buchhave (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2015-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-15 tilføjes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2015-08-15 tilføjes Stiftere: Ørsted Salg & Service A/S, BIGADAN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2015-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-29)