Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUSTRALIAN BODYCARE CONTINENTAL 2012 ApS. (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2018-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ABC Invest ApS. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Bestyrelse: Jens Heimburger (formand) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Direktion: Jan Kruse Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-28 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Legale ejere: ABC Invest ApS, ABC Invest II ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-14 tilføjes Legale ejere: ABC Invest II ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-14 fjernes Legale ejere: Jan Kruse Hansen, MFCM ApS, DG-ABC Invest ApS, ØSTERBY & KRUSE ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-26 fjernes Navne: ABC Invest ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Stiftere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-03-11 tilføjes Bestyrelse: Morten Bo Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Jens Heimburger (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 tilføjes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS, ØSTERBY & KRUSE ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-11-21 fjernes Legale ejere: ØSTERBY & KRUSE ApS, DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-22 tilføjes Reelle ejere: Jens Heimburger (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2018-11-21 fjernes Reelle ejere: Jens Heimburger (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-29 tilføjes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS, ABC Invest ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-28 fjernes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jens Heimburger (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-28 fjernes Reelle ejere: Jens Heimburger (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 111.100,00 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2017-09-20 tilføjes Legale ejere: MFCM ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-09-20 tilføjes Vedtægter: 2017-09-20 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 103.600,00 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-12-14 tilføjes Vedtægter: 2016-12-14 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-11-17 fjernes Bestyrelse: Brian Huus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-06-09 tilføjes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-06-08 fjernes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS, MARIELL A/S (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-06-09 tilføjes Reelle ejere: Jens Heimburger (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-02-08 tilføjes Legale ejere: Jan Kruse Hansen (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Trævænget 14, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Bestyrelse: Brian Huus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-09-01 fjernes Bestyrelse: Torben Rønje (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Jan Kruse Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-09-01 fjernes Direktion: Jens Heimburger (direktør) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS, MARIELL A/S, ØSTERBY & KRUSE ApS (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2015-09-01 tilføjes Vedtægter: 2015-09-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-08-31 fjernes Bestyrelse: Lars Fossum Bladt (formand) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Fossum Bladt (formand) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-31 fjernes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trævænget 14, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-08-28 tilføjes Direktion: Jens Heimburger (direktør) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden virk-somhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-28 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Navne: ABC Invest ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Stiftere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-05)