Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pandebjergvej 12, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsbryggen 20, 3. th., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2015-08-18 sletter virksomheden Ejerskaber: DASEKO ApS. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-04-08 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsbryggen 20, 3. th., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 31, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 31, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2015-08-18 tilføjes Direktion: Birgit Malmborg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-18 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Legale ejere: Birgit Malmborg Nielsen, Allan Jordan Nielsen (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2015-08-18 tilføjes Navne: AllBit Holding ApS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Reelle ejere: Birgit Malmborg Nielsen, Allan Jordan Nielsen (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2015-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2015-08-18 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2015-08-18 tilføjes Stiftere: Allan Jordan Nielsen (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af begge direktører i forening. (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-28)