Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-20 tilføjes Bibranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 fjernes Bibranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-20 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-03-01 tilføjes Bibranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-03-01 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-02-29 fjernes Bibranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-02-29 fjernes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.P.Hansens Plads 32, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 200, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-09-27 tilføjes Legale ejere: Gülüzar Keskin, Jacob Rashwan Zewkaei (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-09-27 fjernes Legale ejere: Zewkaei Holding ApS, Gülüzar Keskin (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-27 tilføjes Reelle ejere: Gülüzar Keskin, Jacob Rashwan Zewkaei (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-09-27 fjernes Reelle ejere: Gülüzar Keskin (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-09-26 fjernes Reelle ejere: Jacob Rashwan Zewkaei (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-20 tilføjes Direktion: Jacob Rashwan Zewkaei (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-04-20 fjernes Direktion: Kamaran Ahmad Barawi (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-04-20 tilføjes Legale ejere: Zewkaei Holding ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-04-20 fjernes Legale ejere: Kamaran Ahmad Barawi (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-04-20 tilføjes Reelle ejere: Jacob Rashwan Zewkaei (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2021-04-20 fjernes Reelle ejere: Kamaran Ahmad Barawi (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-12 tilføjes Direktion: Kamaran Ahmad Barawi (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-06-12 fjernes Direktion: Jacob Rashwan Zewkaei (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Legale ejere: Kamaran Ahmad Barawi (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-06-12 fjernes Legale ejere: Jacob Rashwan Zewkaei (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Reelle ejere: Kamaran Ahmad Barawi (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-06-12 fjernes Reelle ejere: Jacob Rashwan Zewkaei (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 200, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2020-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 2, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-26 tilføjes Kontaktoplysninger: Rashwan-z@hotmail.com (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Kontaktoplysninger: posh-trafik@outlook.dk (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 tilføjes Direktion: Jacob Rashwan Zewkaei (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-25 fjernes Direktion: Kubad Abdelrahman Omar (direktør) (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 tilføjes Legale ejere: Jacob Rashwan Zewkaei (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-25 fjernes Legale ejere: Maria Mohammadpour (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 tilføjes Navne: JZ-Trafik ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-24 fjernes Navne: MAX TRAFIK ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 tilføjes Reelle ejere: Jacob Rashwan Zewkaei (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-25 fjernes Reelle ejere: Maria Mohammadpour (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 tilføjes Vedtægter: 2020-03-25 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 2, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 31, 4. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: posh-trafik@outlook.dk (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Kubad Abdelrahman Omar (direktør) (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-01 fjernes Direktion: Monae Mazravi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Maria Mohammadpour (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Monae Mazravi (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: MAX TRAFIK ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Maria Mohammadpour (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Monae Mazravi (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: A.M. Flex ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 31, 4. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Klitmøllervej 15, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-07-26 tilføjes Direktion: Monae Mazravi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-07-26 fjernes Direktion: Yusuf Mohamed Mohamed (direktør) (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-07-26 tilføjes Legale ejere: Monae Mazravi (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-07-26 fjernes Legale ejere: Yusuf Mohamed Mohamed (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-07-26 tilføjes Navne: A.M. Flex ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-07-25 fjernes Navne: Yusuf Mohamed Mohamed ApS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-07-26 tilføjes Reelle ejere: Monae Mazravi (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-07-26 fjernes Reelle ejere: Yusuf Mohamed Mohamed (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-07-26 tilføjes Vedtægter: 2019-07-26 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-08-29 tilføjes Bibranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2015-08-29 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2015-08-28 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-18 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-08-29)
Den 2015-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klitmøllervej 15, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2015-08-18 tilføjes Direktion: Yusuf Mohamed Mohamed (direktør) (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2015-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er person- og godstransport, samt heraf afledede funktioner og investering (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-18 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Legale ejere: Yusuf Mohamed Mohamed (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Navne: Yusuf Mohamed Mohamed ApS (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2015-08-18 tilføjes Reelle ejere: Yusuf Mohamed Mohamed (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Stiftere: Yusuf Mohamed Mohamed (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-28)