Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2015-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bogholder4You ApS. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Global Distribution ApS. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ABC Entreprise ApS. (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Fiber Fyn ApS. (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nutritions.dk ApS. (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2023-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-27 tilføjes Vedtægter: 2019-12-27 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-27 tilføjes Navne: E & G Holding ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-26 fjernes Navne: E & G Holding IVS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 20, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-04-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Legale ejere: Hanne Jørgensen (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 fjernes Legale ejere: PASSIV INVEST I ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Reelle ejere: Hanne Jørgensen (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 20, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2017-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 28, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-01 tilføjes Navne: E & G Holding IVS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2017-03-01 tilføjes Vedtægter: 2017-03-01 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2017-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-02-28 fjernes Navne: JJLL Holding IVS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-05-27 tilføjes Direktion: Hanne Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 fjernes Direktion: Mikkel Robin Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 28, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lahnsgade 35, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lahnsgade 35, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-08-27 tilføjes Direktion: Mikkel Robin Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i andre selskaber samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-27 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Legale ejere: PASSIV INVEST I ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2015-08-27 tilføjes Navne: JJLL Holding IVS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Stiftere: PASSIV INVEST I ApS (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-27)