Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital |
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Damien Emeric Albin Leroux (direktør) (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-20 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: KERSIA SKANDINAVIEN A/S (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Navne: Kilco Danmark ApS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-10-30 tilføjes Legale ejere: KERSIA SKANDINAVIEN A/S (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: Kilco (Holdings) Limited (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 tilføjes Direktion: Damien Emeric Albin Leroux (direktør) (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2018-06-22 fjernes Direktion: Gerald Robert McGladery (direktør) (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-06-22 fjernes Reelle ejere: Gerald Robert McGladery (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-05-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og sælge kemiske produkter. (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-31 tilføjes Direktion: Gerald Robert McGladery (direktør) (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2015-08-31 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-31 tilføjes Legale ejere: Kilco (Holdings) Limited (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2015-08-31 tilføjes Navne: Kilco Danmark ApS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-30 fjernes Navne: ApS STAKE nr. 5248 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Navne: ApS STAKE nr. 5248 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-31 tilføjes Vedtægter: 2015-08-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-20 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Reelle ejere: Gerald Robert McGladery (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2015-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-13)