Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Bestyrelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsstatus | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Direktion: Sofus Nørgaard Rossing (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-25)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Jonas Walsøe Watt-Boolsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-25)
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 fjernes Bestyrelse: Søren Rune Thorø Martinsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-15 tilføjes Legale ejere: Martin Everhøj, Carsten Raahauge Madsen, Jonas Walsøe Watt-Boolsen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2018-12-15 fjernes Legale ejere: AGEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren i forening med den adm. direktør og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2016-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 fjernes Bestyrelse: Martin Everhøj (formand) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 fjernes Direktion: Jonas Walsøe Watt-Boolsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-04-11 tilføjes Legale ejere: AGEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2016-04-10 fjernes Legale ejere: AGEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-11 tilføjes Reelle ejere: Martin Everhøj, Carsten Raahauge Madsen, Jonas Walsøe Watt-Boolsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-08-20 tilføjes Bestyrelse: Martin Everhøj (formand) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-08-20 tilføjes Direktion: Jonas Walsøe Watt-Boolsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og drive en IT-virksomhed, som tilbyder single-point-of-contact IT support, rådgivning, rapportering og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-20 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-08-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Legale ejere: AGEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2015-08-20 tilføjes Navne: SOLID-IT Partnerselskab (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2015-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2015-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Stiftere: Jonas Walsøe Watt-Boolsen, AGEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren i forening med den adm. direktør og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)