Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tureby Alle 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-26 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Kontaktoplysninger: viorelradulescu@hotmail.com (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Navne: Marduk IVS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes ObligatoriskEmail: viorelradulescu@hotmail.com (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Stiftere: Viorel Radulescu (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-06-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2017-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Viorel Radulescu (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tureby Alle 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Direktion: Viorel Radulescu (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-08-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere pakker til private og erhverv samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-26 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50,00 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: viorelradulescu@hotmail.com (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Navne: Marduk IVS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes ObligatoriskEmail: viorelradulescu@hotmail.com (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Stiftere: Viorel Radulescu (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)