Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Lavesen | 20.10.2023 | direktør |
Brian Nielsen | 20.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis René Petersen | 10.04.2015 | 20.10.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Beith | 04.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Brix Kronborg | 04.04.2024 | formand |
Henrik Dam Jespersen | 04.04.2024 | næstformand |
Peter Kaas Homann | 04.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Jensen | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annie Galsgaard | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Wigh Lynge | 24.04.2023 | suppleant |
Peter Hundahl Agesen | 24.04.2023 | suppleant |
Renè Nordlien Potempa | 24.04.2023 | suppleant |
Bente Petersen | 09.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Handberg | 10.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ninna Hedegaard Jeppesen | 10.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Brix Kronborg | 04.05.2023 | 03.04.2024 | næstformand |
Michael Kyndi | 16.04.2021 | 09.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Christiansen | 05.04.2019 | 04.04.2024 | formand |
Anni Christensen | 05.04.2019 | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Gade | 05.04.2019 | 24.04.2023 | suppleant |
Bente Petersen | 05.04.2019 | 08.11.2022 | suppleant |
Shila Pia Casey | 05.04.2019 | 30.04.2022 | suppleant |
Anni Christensen | 06.12.2018 | 04.04.2019 | suppleant |
Solveig Irene Madsen | 01.01.2018 | 05.04.2019 | suppleant |
Rasmus Brix Kronborg | 01.01.2017 | 03.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Vedel Østerby | 17.03.2016 | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Christiansen | 01.01.2016 | 04.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erik Rasmussen | 01.01.2016 | 06.12.2018 | suppleant |
Thomas Buur Tofthøj | 17.11.2015 | 29.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Dam Jespersen | 10.04.2015 | 03.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kaas Homann | 10.04.2015 | 03.05.2023 | næstformand |
Keld Holst | 10.04.2015 | 16.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Henriksen | 10.04.2015 | 05.04.2019 | formand |
Elvina Mujkanovic | 10.04.2015 | 05.04.2019 | suppleant |
Aage Ravn | 10.04.2015 | 01.01.2018 | suppleant |
Egon Walther Nygaard Mikkelsen | 10.04.2015 | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kim Vedel Østerby | 10.04.2015 | 16.03.2016 | suppleant |
Jakob Levin Kær | 10.04.2015 | 01.01.2016 | suppleant |
Erik Rasmussen | 10.04.2015 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Sigrid Stouby | 10.04.2015 | 17.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Buur Tofthøj | 10.04.2015 | 16.11.2015 | suppleant |