Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anders Bach Madsen | 26.08.2015 | |
Finn Lassen | 26.08.2015 | |
Søren Poul Jensen | 26.08.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lene Håhr Jensen | 28.07.2016 | 01.08.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Søren Poul Jensen | 03.08.2015 | 27.07.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Finn Lassen | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Anders Bach Madsen | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |