Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Revision fravalgt | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-28 tilføjes Hjemmeside: www.lykkebylykke.dk (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: janne@lykkebylykke.dk (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 tilføjes Legale ejere: Janne Lykke Berntsen (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-10-28 fjernes Legale ejere: LOEVGAARD HOLDING ApS, Janne Lykke Berntsen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 tilføjes Reelle ejere: Janne Lykke Berntsen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-27 fjernes Reelle ejere: Janne Lykke Berntsen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Bestyrelse: Joachim Løvgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-15 fjernes Bestyrelse: Janne Lykke Berntsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: Janne Lykke Holding ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-09-15 fjernes Legale ejere: EJNER NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-14 fjernes Legale ejere: Janne Lykke Holding ApS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-15 tilføjes Reelle ejere: Janne Lykke Berntsen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-09-15 fjernes Reelle ejere: Ejner Nielsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-14 fjernes Reelle ejere: Janne Lykke Berntsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-12 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindholm Nærbanevej 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 7, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-03-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Vedtægter: 2017-03-22 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 fjernes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 7, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2015-08-24 tilføjes Bestyrelse: Janne Lykke Berntsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2015-08-24 tilføjes Direktion: Janne Lykke Berntsen (direktør) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive internethandel med beklædning samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-24 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Legale ejere: Janne Lykke Holding ApS, EJNER NIELSEN INVEST ApS, LOEVGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2015-08-24 tilføjes Navne: Lykke by Lykke ApS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Reelle ejere: Janne Lykke Berntsen, Ejner Nielsen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2015-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2015-08-24 tilføjes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2015-08-24 tilføjes Stiftere: LOEVGAARD HOLDING ApS, Janne Lykke Holding ApS, EJNER NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-26)