Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønager 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Byager 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2015-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAPITAL E&I ApS. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2019-06-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRIFFIN PEOPLE HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byager 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønager 29, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønager 29, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordager 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 tilføjes Navne: CEI Holding ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 fjernes Navne: CEI Holding IVS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 tilføjes Vedtægter: 2016-02-03 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordager 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-08-25 tilføjes Direktion: Jannik Hjulgaard (direktør) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-25 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Legale ejere: Jannik Hjulgaard (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-08-25 tilføjes Navne: CEI Holding IVS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-08-25 tilføjes Reelle ejere: Jannik Hjulgaard (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Stiftere: Jannik Hjulgaard (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-25)