Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-17 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Kontaktoplysninger: cmo@dkcompany.com (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Legale ejere: Jeppe Hein GmbH, La Finesse DK ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Navne: YOGI 2015 ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Reelle ejere: Jeppe Hein, Jens Poulsen (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Stiftere: La Finesse DK ApS, Jeppe Hein GmbH (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-15 fjernes Direktion: Jens Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-07-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-07-12 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbjergvej 56, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2017-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: cmo@dkcompany.com (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbjergvej 56, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2016-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbjergvej 56, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbjergvej 56, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-08-17 tilføjes Direktion: Jens Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Formål: Selskabet formål er at eje ejendomme og foretage udlejning heraf. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-17 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Legale ejere: Jeppe Hein GmbH, La Finesse DK ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Navne: YOGI 2015 ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Hein, Jens Poulsen (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Stiftere: La Finesse DK ApS, Jeppe Hein GmbH (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-21)