Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kapital | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Alle 21, 1801 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 5., 1401 København K (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@imgplay.com (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@img.dk (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-19 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 42.500,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-04-14 tilføjes Vedtægter: 2022-04-14 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 5., 1401 København K (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 5., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-04-12 tilføjes Reelle ejere: Karsten Vandrup Westh, Carl Axel John Anton Nilsson, Jesper Christensen Dall (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-11 fjernes Reelle ejere: Karsten Vandrup Westh, Carl Axel John Anton Nilsson, Jesper Christensen Dall (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: KAYSEN INVEST ApS (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-19 fjernes Direktion: Mads Schou Kaysen (direktør) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-18 tilføjes Direktion: Karsten Vandrup Westh (direktør) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-18 tilføjes Legale ejere: KAYSEN INVEST ApS, Making Friends AB, Jesper Dall Invest ApS (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2018-06-18 fjernes Legale ejere: IMG Norway AS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-17 fjernes Legale ejere: KAYSEN INVEST ApS, Jesper Dall Invest ApS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-18 tilføjes Reelle ejere: Carl Axel John Anton Nilsson, Jesper Christensen Dall (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2018-06-18 fjernes Reelle ejere: Mads Schou Kaysen (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-02 tilføjes Navne: IMG Play ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 fjernes Navne: IMG Denmark ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 tilføjes Vedtægter: 2018-05-02 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@img.dk (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2017-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: denmark@imgplay.com (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Dall Invest ApS, IMG Norway AS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-08-31 fjernes Legale ejere: IMG Norway AS (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-04-12 tilføjes Legale ejere: IMG Norway AS, KAYSEN INVEST ApS, VANDRUP INVEST ApS (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-04-11 fjernes Legale ejere: VANDRUP INVEST ApS, KAYSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-12 tilføjes Reelle ejere: Mads Schou Kaysen, Karsten Vandrup Westh (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 5., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Forhåbningsholms Alle 11, 3. tv., 1904 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-01-05 tilføjes Navne: IMG Denmark ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-01-04 fjernes Navne: MAKA Consult ApS (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-05 tilføjes Vedtægter: 2016-01-05 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2015-12-04 tilføjes Hjemmeside: www.imgplay.com (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-04 tilføjes Kontaktoplysninger: denmark@imgplay.com (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2015-09-11 tilføjes Navne: MAKA Consult ApS (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-09-10 fjernes Navne: IMG Danmark ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Vedtægter: 2015-09-11 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Mads Schou Kaysen (direktør) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: VANDRUP INVEST ApS, KAYSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-08-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forhåbningsholms Alle 11, 3. tv., 1904 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Salg af software og rådgivning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Navne: IMG Danmark ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2015-08-19 tilføjes Stiftere: VANDRUP INVEST ApS, KAYSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-24)