Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1995-07-10 fjernes Navne: KJK MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-23 fjernes Bestyrelse: Ernst Brüchle Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-23 fjernes Direktion: Ernst Brüchle Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-08 tilføjes Navne: KJK MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Navne: SØNDERBRO MØBELFABRIK - LOPAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Direktion: Ove Søvsø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af maskiner og maskinmateriel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-24 tilføjes Vedtægter: 1992-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-20 tilføjes Navne: SØNDERBRO MØBELFABRIK - LOPAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 fjernes Navne: LOPAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-27 tilføjes Bestyrelse: Ernst Brüchle Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-27 tilføjes Direktion: Ove Søvsø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-27 tilføjes Navne: LOPAK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-27 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S, SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)