Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødhøjgårdsvej 126, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Binavne: V20 Udlejning ApS, V20 Investering ApS, V20 International ApS, V20 Holding ApS, V20 Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Direktion: Anser Manzoor Hussain (direktør) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-18 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Legale ejere: T1 HOLDING ApS, A1 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Navne: V20 ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Reelle ejere: Anser Manzoor Hussain, Tariq Mahmood (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Stiftere: T1 HOLDING ApS, A1 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2020-12-07 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2020-12-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-19 tilføjes Legale ejere: T1 HOLDING ApS, A1 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-19 tilføjes Reelle ejere: Anser Manzoor Hussain, Tariq Mahmood (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødhøjgårdsvej 126, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Binavne: V20 Udlejning ApS, V20 Investering ApS, V20 International ApS, V20 Holding ApS, V20 Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Direktion: Anser Manzoor Hussain (direktør) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, udlejning, handel og drift af ejendomme, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-18 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Navne: V20 ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Stiftere: T1 HOLDING ApS, A1 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-28)