Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
A/S AF 26.10.1983 (CVR 73781418) | NORMAL | 02.01.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Carl Ejler Rasmussen | 01.01.2018 | 02.01.2018 | 0,00-4,99% | 100,00 % |
A/S AF 26.10.1983 (CVR 73781418) | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 90,00-99,99% | 0,00 % |
A/S AF 26.10.1983 (CVR 73781418) | 12.08.2015 | 31.12.2017 | 100,00% | 100,00 % |