Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Rygaard(virk.: 133) | 0 % | 0 % | 0 % | 0,75 % |
Jesper Eigen Møller(virk.: 85) | 1,18 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % |
Henrik Christiansen(virk.: 61) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lisbeth Dalgaard Svanholm(virk.: 87) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Hansen(virk.: 25) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael August Bonde Christiansen(virk.: 100) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,20 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,61 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Rygaard | 22.01.1994 | Marievej 9, 2900 Hellerup |
Lisbeth Dalgaard Svanholm | 01.07.1996 | Bolbrovej 12, 2960 Rungsted Kyst |
Michael August Bonde Christiansen | 10.09.2010 | Lyngmarksvej 10, 8240 Risskov |
Jesper Eigen Møller | 07.01.2013 | Nyvej 18, 1851 Frederiksberg C |
Henrik Christiansen | 01.04.2014 | Klostervej 7, 4000 Roskilde |
Carsten Hansen | 01.04.2019 | Glambjerg Allé 1, 7100 Vejle |
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DAGROFA FINANSIERING A/S | 12792417 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dagrofa ApS | 38714295 | NORMAL | Supermarkeder (471120) |
FOG ANLÆG A/S | 80993218 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
FORENINGEN AF DAGLIGVAREGROSSISTER | 71594610 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
LUND OG RASMUSSENS LEGAT | 53433928 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Mahia 17 ApS | 28527411 | NORMAL | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
SAMKØB HOLDING A/S | 25099699 | UNDERREASSUMERING | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.08.2018 og angivet som gældende fra 12.08.2015 (1043 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KIWI DANMARK ApS | 28527411 |
KIWI DR ApS | 35849963 |
KIWI FRB ApS | 35850007 |
KIWIGAARDEN/KURT RASMUSSEN | 10690455 |
KIWI GLADSAXE HOLDING ApS | 29833869 |
KIWI GROUP A/S | 28113005 |
KIWIK ApS | 19796493 |
KIWIK HOLDING ApS | 33054041 |
Kiwi Media | 27688233 |
Kiwi Photography I/S | 35105239 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Rygaard(virk.: 133) Ikke aktiv i virksomheden. | 65 | 0 | 0 | 1 | 49 | 18 |
Jesper Eigen Møller(virk.: 85) Ikke aktiv i virksomheden. | 45 | 0 | 2 | 0 | 30 | 8 |
Henrik Christiansen(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 |
Lisbeth Dalgaard Svanholm(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden. | 38 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 |
Carsten Hansen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
Michael August Bonde Christiansen(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden. | 54 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 47 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Rygaard(virk.: 133) Ikke aktiv i virksomheden | 64 | 8 | 1 | 77 |
Jesper Eigen Møller(virk.: 85) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 5 | 1 | 63 |
Henrik Christiansen(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 48 | 6 | 0 |
Lisbeth Dalgaard Svanholm(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 3 | 0 | 81 |
Carsten Hansen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 17 | 1 | 3 |
Michael August Bonde Christiansen(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 13 | 1 | 69 |
Sum | 165 | 94 | 10 | 293 |
Pct. | 29 % | 17 % | 2 % | 52 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |