Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revisor | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 2, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Bestyrelse: Carsten Stig Nilsson (formand) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Direktion: Christian Holse Fanning (direktør) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-10 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Hjemmeside: www.projectum.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Kontaktoplysninger: invoice@projectum.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Legale ejere: Christian Fanning Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Navne: Projectum Two Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Reelle ejere: Christian Holse Fanning (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Stiftere: Christian Fanning Holding ApS, Allan Rocha Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: PROJECTUM ApS. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-10-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: invoice@projectum.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-11-12 fjernes Kontaktoplysninger: mail@projectum.dk (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 2, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 2, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 2, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 2, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 2, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 40, 3500 Værløse (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-17 tilføjes Hjemmeside: www.projectum.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@projectum.dk (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-01-05 tilføjes Vedtægter: 2016-01-05 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-12-11 tilføjes Legale ejere: Christian Fanning Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-12-11 tilføjes Reelle ejere: Christian Holse Fanning (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-12-11 fjernes Direktion: Allan Christian Rocha (direktør) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 40, 3500 Værløse (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-08-10 tilføjes Bestyrelse: Carsten Stig Nilsson (formand) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Direktion: Allan Christian Rocha (direktør) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-10 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Navne: Projectum Two Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2015-08-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2015-08-10 tilføjes Stiftere: Christian Fanning Holding ApS, Allan Rocha Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)