Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2015-08-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Secondo ApS. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Projectweb IVS. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ECOM IVS. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 28, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-19 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Legale ejere: Sebastian Møller Gaardsøe (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Navne: Møller Gaardsøe Holding IVS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Reelle ejere: Sebastian Møller Gaardsøe (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Stiftere: Sebastian Møller Gaardsøe (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 Statstidende Dekret
Den 2021-04-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Sebastian Møller Gaardsøe (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 28, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 4, 1. 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 4, 1. 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 28, 8940 Randers SV (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 28, 8940 Randers SV (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestvej 5, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestvej 5, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 7, 3. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 7, 3. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 4, 2. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 4, 2. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2015-08-19 tilføjes Direktion: Sebastian Møller Gaardsøe (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2015-08-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapital andele i andre virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil herunder investering. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-19 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Legale ejere: Sebastian Møller Gaardsøe (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Navne: Møller Gaardsøe Holding IVS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Møller Gaardsøe (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Stiftere: Sebastian Møller Gaardsøe (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2015-08-19 tilføjes Vedtægter: 2015-08-19 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2015-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)