Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Jacob Christoffersen | 14.11.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Emil Christoffersen | 25.07.1971 | 14.11.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne-Mette Christoffersen | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claudia Louise Christoffersen | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Poul Christoffersen | 29.09.2023 | formand |
Poul Jacob Christoffersen | 25.07.1971 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Emil Christoffersen | 14.11.2014 | 29.09.2023 | formand |
Jacob Poul Christoffersen | 14.11.2014 | 28.09.2023 | næstformand |
Marianne Hedvig Christoffersen | 25.07.1971 | 31.10.1990 | bestyrelsesmedlem |