Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsøvej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-18 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: Baltzer Invest ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Navne: EH Consult ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Rene Baltzer Nielsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Stiftere: Emil Dybvad Holm (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2022-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-12 Statstidende Dekret
Den 2022-02-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-10-30 fjernes Direktion: Rene Baltzer Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-06-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2021-06-17 fjernes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsøvej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2020-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Virringvej 28, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Rene Baltzer Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-09-01 fjernes Direktion: Emil Dybvad Holm (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virringvej 28, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Virringvej 28, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virringvej 28, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nattergalevej 2, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nattergalevej 2, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Elishøj 24, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 fjernes Kontaktoplysninger: emilholm@me.com (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Baltzer Invest ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2018-05-01 fjernes Legale ejere: EH Holding & Invest ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Rene Baltzer Nielsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2018-05-01 fjernes Reelle ejere: Emil Dybvad Holm (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-12 tilføjes Reelle ejere: Emil Dybvad Holm (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elishøj 24, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Engskovvej 47, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: emilholm@me.com (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engskovvej 47, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 4, 8544 Mørke (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-22 tilføjes Legale ejere: EH Holding & Invest ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-03-21 fjernes Legale ejere: Emil Dybvad Holm (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 4, 8544 Mørke (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2015-08-18 tilføjes Direktion: Emil Dybvad Holm (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2015-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er installation af industrimaskiner og udstyr, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-18 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Legale ejere: Emil Dybvad Holm (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2015-08-18 tilføjes Navne: EH Consult ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Stiftere: Emil Dybvad Holm (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)