Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Ejerskaber |
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 10, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-17 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Legale ejere: Casper Luccas Esbensen (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Navne: CLUE Holding IVS (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Stiftere: Casper Luccas Esbensen (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 10, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 10, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-03-29 fjernes Direktion: Casper Luccas Esbensen (direktør) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 10, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Direktion: Casper Luccas Esbensen (direktør) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheden samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-17 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Legale ejere: Casper Luccas Esbensen (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Navne: CLUE Holding IVS (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Stiftere: Casper Luccas Esbensen (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2015-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: InstaConnect IVS. (offentliggjort 2016-07-21)