Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Ejerskaber |
Den 2017-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 97, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-17 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Legale ejere: Armin Cavdar (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Navne: Armin Cavdar Holding IVS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Stiftere: Armin Cavdar (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-09-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-16 fjernes Direktion: Armin Cavdar (direktør) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 97, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Direktion: Armin Cavdar (direktør) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheden samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-17 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Legale ejere: Armin Cavdar (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Navne: Armin Cavdar Holding IVS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Stiftere: Armin Cavdar (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Molded.Studio IVS. (offentliggjort 2016-11-11)