Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Akelejehaven 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Direktion: Viisahan Thayapharan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-14 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: mt-regnskab@email2.dk (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Legale ejere: Viisahan Thayapharan (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Navne: MT Regnskabsservice ApS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Reelle ejere: Viisahan Thayapharan (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Stiftere: Majura Thaya Ponnampalam (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akelejehaven 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Akelejehaven 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akelejehaven 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Akelejehaven 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-03-31 tilføjes Navne: MT Regnskabsservice ApS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-03-30 fjernes Navne: MT Regnskabsservice IVS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-03-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akelejehaven 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Akelejehaven 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akelejehaven 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalvej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-06-05 fjernes Bestyrelse: Marutha Thayapharan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2020-06-05 fjernes Direktion: Marutha Thayapharan (direktør) (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2020-06-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalvej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2018-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 68, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2018-02-18)
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 tilføjes Bestyrelse: Marutha Thayapharan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Marutha Thayapharan (direktør) (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Majura Thaya Ponnampalam (direktør) (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 68, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2018-02-18)
Den 2016-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalvej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2016-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mt-regnskab@email2.dk (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Legale ejere: Viisahan Thayapharan (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2016-02-19 fjernes Legale ejere: Majura Thaya Ponnampalam (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-20 tilføjes Reelle ejere: Viisahan Thayapharan (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalvej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2015-08-14 tilføjes Direktion: Majura Thaya Ponnampalam (direktør) (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2015-08-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er konsulentvirksomhed, bogføring, regnskab - og IT-service samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-14 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Legale ejere: Majura Thaya Ponnampalam (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-08-14 tilføjes Navne: MT Regnskabsservice IVS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2015-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Stiftere: Majura Thaya Ponnampalam (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2015-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-09)